JDA VALLBONA LEGAL SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francisco de Quevedo, 9
Código Postal 08402
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social JDA VALLBONA LEGAL SLP
CIF B65785685
Capital Social 46500.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 20/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único JDA EXPERT LEGALTAX SLP
VINCULACIONES DE JDA VALLBONA LEGAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JDA VALLBONA LEGAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alama Marti Dolors | Apoderado | 22/06/2012 | 26/04/2017 |
Diaz Jose Joan | REPR.143 RRM | 02/05/2013 | 26/04/2017 |
JDA EXPERT LEGALTAX SLP | Administrador Unico | 02/05/2013 | 26/04/2017 |
Vallbona Zubizarreta Jose Maria | Administrador Unico | 12/06/2012 | 02/05/2013 |
ACTOS BORME DE JDA VALLBONA LEGAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 120, S 8, H B 427872, I/A 6 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-08
- CL FRANCISCO DE QUEVEDO Num.9 (GRANOLLERS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD.NUEVO SOCIO:"JDA ASSESSROS CONSULTORS PROFESSIONALS,S.L.P."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 5 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
- SEPARACION DEL SOCIO PROFESIONAL JOSE MARIA VALLBONA ZUBIZARRETA,ADMISION DE NUEVO SOCIO PROFESIONAL "JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS SLP" Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 4 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
- SEPARACION DE LA SOCIA NO PROFESIONAL CRISTINA BORRELL OLIVERAS Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.-SOCIEDAD UNIPERSONAL.SOCIO UNICO:JOSE MARIA VALLBONA ZUBIZARRETA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 119, S 8, H B 427872, I/A 3 (02/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 118, S 8, H B 427872, I/A 2 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-08
- SOCIO PROFESIONAL: DON JOSE MARIA VALLBONA ZUBIZARRETA. SOCIA NO PROFESIONAL: DOÑA CRISTINA BORRELL OLIVERAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 114, S 8, H B 427872, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43223 , F 114, S 8, H B 427872, I/A 1 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-08