JBM BROKERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rovellat, 43
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social JBM BROKERS SL
CIF B60290228
Capital Social 507929.5 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
VINCULACIONES DE JBM BROKERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JBM BROKERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eixarch Girones Marcelino | Administrador Concursal | 16/10/2012 | 02/04/2013 |
Loras Alastruey Joaquin | Administrador | 16/10/2012 | |
Loras Alastruey Maria Del Carmen | Apoderado | 20/02/2012 |
ACTOS BORME DE JBM BROKERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 17, S 8, H B 93326, I/A 12 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 392/2012, AUTO FIRME DE FECHA 15/02/2013, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 17, S 8, H B 93326, I/A 12 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 17, S 8, H B 93326, I/A 12 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 16, S 8, H B 93326, I/A 11 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 392/2012, AUTO FIRME DE 05/07/2012, RECTIFICADO PORAUTO FIRME DE 17/07/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 16, S 8, H B 93326, I/A 11 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 16, S 8, H B 93326, I/A 11 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 16, S 8, H B 93326, I/A 11 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25709 , F 16, S 8, H B 93326, I/A 10 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08