JBC INDUSTRIAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Razón Social JBC INDUSTRIAS SA
CIF A08244824
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
VINCULACIONES DE JBC INDUSTRIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JBC INDUSTRIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTES PEREZ Y COMPAÑIA AUDITORES SL | Auditor | 23/04/2009 | 16/03/2011 |
Planes Mur Carmen | Apoderado | 26/01/2011 | 16/03/2011 |
Antonius Petrus Walraven | Apoderado | 28/10/2009 |
ACTOS BORME DE JBC INDUSTRIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 61, S 8, H B 86215, I/A 45 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 61, S 8, H B 86215, I/A 45 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 61, S 8, H B 86215, I/A 44 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- Beneficiarias: JBC SOLDERING SL
- Beneficiarias: YBN INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (31/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 61, S 8, H B 86215, I/A 43 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40450 , F 61, S 8, H B 86215, I/A 42 (23/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08