JAZZNET JAZZTEL INTERNET SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Anabel Segura, 11
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social JAZZNET JAZZTEL INTERNET SERVICES SL
CIF B82383449
Capital Social 9005.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 18/06/1999
Órgano Administración Administrador único
Propietario ORANGE ESPAGNE SA
VINCULACIONES DE JAZZNET JAZZTEL INTERNET SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAZZNET JAZZTEL INTERNET SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrera Jaramillo Monica Maria | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 17/06/2016 |
De Jeronimo Vega Marta | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 17/06/2016 |
Del Olmo Herrero Maria | Apoderado Solidario | 12/05/2016 | 17/06/2016 |
Espin Martin-gil Alejandro | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 17/06/2016 |
ORANGE ESPAGNE SA | Socio Unico | 28/03/2016 | 17/06/2016 |
Paillassot Laurent | Administrador Unico | 29/03/2016 | 17/06/2016 |
Sanchez Lopiz Manuel | Liquidador | 17/06/2016 | 17/06/2016 |
Vazquez-graña Gomez Santiago | Apoderado Solidario | 10/03/2016 | 17/06/2016 |
Velazquez Saiz Juan | Apoderado Solidario | 12/05/2016 | 17/06/2016 |
Vignolles Jean Marc | Administrador Unico | 10/03/2016 | 29/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JAZZNET JAZZTEL INTERNET SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 13 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 13 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 13 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 13 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 12 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 11 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 11 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-65-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 58, S 8, H M 237489, I/A 10 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 57, S 8, H M 237489, I/A 9 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14382 , F 57, S 8, H M 237489, I/A 9 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28