JAYMA 2013 INTERNATIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JUAN SANZ TUDELILLA 14 6º C
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social JAYMA 2013 INTERNATIONAL SL
CIF B99388290
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 26/09/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JAYMA 2013 INTERNATIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAYMA 2013 INTERNATIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Navas Jose Antonio | Liquidador | 06/07/2017 | 06/07/2017 |
Santos Navas Jose Antonio | Administrador Unico | 23/02/2016 | 06/07/2017 |
Bona Andres Maria Luisa | Administrador Unico | 27/09/2013 | 23/02/2016 |
Santos Navas Jose Antonio | Apoderado | 01/10/2013 | 06/03/2014 |
ACTOS BORME DE JAYMA 2013 INTERNATIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 92, S 8, H Z 55574, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 92, S 8, H Z 55574, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 92, S 8, H Z 55574, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 92, S 8, H Z 55574, I/A 5 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-133-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 91, S 8, H Z 55574, I/A 4 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 91, S 8, H Z 55574, I/A 4 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 91, S 8, H Z 55574, I/A 3 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 90, S 8, H Z 55574, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 90, S 8, H Z 55574, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-50
Dirección:C/ JUAN SANZ TUDELILLA 14 6º C (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:26/09/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Actividades profesionales. 5. Industrias manufactureras y textiles. 6. Turismo, hostelería y restauración. 7. Prestación de ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 90, S 8, H Z 55574, I/A 1 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-50