JAVITODO SKI SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon XIII, 2
Código Postal 50008
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAVITODO SKI SERVICES SL
CIF B99328676
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 16/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Dominguez Barcelona Javier
VINCULACIONES DE JAVITODO SKI SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAVITODO SKI SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dominguez Barcelona Javier | Liquidador | 24/07/2014 | 24/07/2014 |
Dominguez Barcelona Javier | Socio Unico | 18/11/2011 | 24/07/2014 |
Dominguez Barcelona Javier | Administrador Unico | 18/11/2011 | 24/07/2014 |
ACTOS BORME DE JAVITODO SKI SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 193, S 8, H Z 52386, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 193, S 8, H Z 52386, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 193, S 8, H Z 52386, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 193, S 8, H Z 52386, I/A 4 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 9º.- NOMBRAMIENTO, DURACION Y PROHIBICION DE COMPETENCIA. Solo las personas físicas podrán ser nombradas administradores. El desempeño del cargo de administrador, será por tiempo indefinido. Respecto de los demás requisitos de nombramiento, incompatibilidades y prohibiciones para ser
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 192, S 8, H Z 52386, I/A 3 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-50
- C/ LEON XIII 2 - 8º, DCHA. (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 192, S 8, H Z 52386, I/A 2 (10/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-37-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 192, S 8, H Z 52386, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 192, S 8, H Z 52386, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-50
Dirección:C/ SILVERIA FAÑANAS 43 3º C (ZARAGOZA)
Comienzo de operaciones:16/11/11
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS. ACTIVIDADES DE GESTION Y ADMINISTRACION. SERVICIOS EDUCATIVOS, DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3873 , F 192, S 8, H Z 52386, I/A 1 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-50