JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA PLAZA JOSE RAMON AGIRRETXE 1, BAJO, LOCAL 3.
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
CIF B75036277
Capital Social 3012.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 13/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ostolaza Rubert Javier
VINCULACIONES DE JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ostolaza Rubert Javier | Socio Unico | 04/03/2011 | 04/04/2019 |
Ostolaza Rubert Javier | Administrador Unico | 04/03/2011 | 04/04/2019 |
ACTOS BORME DE JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 31, S 8, H SS 33314, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Nif:B75036277
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:10/12/2018
Número Procedimiento Concursal:824/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2506
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-33314
Inscripción:
3
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 31, S 8, H SS 33314, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Nif:B75036277
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:10/12/2018
Número Procedimiento Concursal:824/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2506
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-33314
Inscripción:
3
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 31, S 8, H SS 33314, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:JAVIER OSTOLAZA GESTOR ADMINISTRATIVO SL
Nif:B75036277
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO, CONCLUSION DEL MISMO, EXTINCION DE SOCIEDAD.Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:10/12/2018
Número Procedimiento Concursal:824/2018
Datos Registrales:
Tomo:
2506
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-33314
Inscripción:
3
Fecha Inscripción04/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 31, S 8, H SS 33314, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 31, S 8, H SS 33314, I/A 3 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-20
- PLAZA PLAZA JOSE RAMON AGIRRETXE 1, BAJO, LOCAL 3. (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 30, S 8, H SS 33314, I/A 2 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 28, S 8, H SS 33314, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 28, S 8, H SS 33314, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-20
Dirección:C/ PIKOKETA Nº8. (IRUN)
Comienzo de operaciones:13/12/10
Capital:3.012,00 Euros
Objeto social:GESTORIA, AGENTE DE SEGUROS EXCLUSIVO, INTERMEDIACION BANCARIA E INTERMEDIACION INMOBILIARIA Y ADMINISTRACION DE FINCAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2506 , F 28, S 8, H SS 33314, I/A 1 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-20