JAVERIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Mar Mediterraneo, 12
Código Postal 28830
Municipio San Fernando de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAVERIM SL
CIF B88268164
Capital Social 55000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 17/12/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JAVERIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAVERIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benhamu Chocron Yamin Sadia | Presidente | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Benhamu Chocron Yamin Sadia | Consejero | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Sultan Morely Elias | Vicepresidente | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Sultan Morely Elias | Consejero | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Vicente Garcia Echave Valentin | Secretario | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Vicente Garcia Echave Valentin | Consejero | 11/01/2019 | 27/09/2019 |
Vicente Garcia Echave Valentin | Liquidador | 27/09/2019 | 27/09/2019 |
ACTOS BORME DE JAVERIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 93, S 8, H M 686077, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 93, S 8, H M 686077, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 93, S 8, H M 686077, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 93, S 8, H M 686077, I/A 2 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 91, S 8, H M 686077, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Dirección:C/ MAR MEDITERRANEO 12 - POLIGONO INDUSTRIAL SAN F (SAN FERNANDO DE HENARES)
Comienzo de operaciones:17/12/18
Capital:55.000,00 Euros
Objeto social:1.- La actuación como sociedad holding, pudiendo al efecto constituir o participar, en concepto de socio o accionista, en otras sociedades, cualquiera que sea su naturaleza u objeto, incluso en asociaciones y empresas civiles, mediante la suscripción o adquisición y tenencia de acciones o..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38580 , F 91, S 8, H M 686077, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28