JAVA CARTERA SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social JAVA CARTERA SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JAVA CARTERA SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAVA CARTERA SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 10/05/2019 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 10/05/2019 | |
Bude Cebollada Jose Maria | Consejero | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Bude Cebollada Jose Maria | Presidente | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Bude Cebollada Jose Maria | Consejero Delegado | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Bude Cebollada Jose Maria | Liquidador | 10/05/2019 | 10/05/2019 |
Bude Cebollada Victor | Consejero | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Cebollada Andres Ana Isabel | Secretario | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Cebollada Andres Ana Isabel | Consejero | 31/07/2012 | 10/05/2019 |
Palmer Arrom Andres | Vicesecretario No Consejero | 21/05/2013 | 10/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JAVA CARTERA SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 166, S 8, H M 423544, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 166, S 8, H M 423544, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 166, S 8, H M 423544, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 166, S 8, H M 423544, I/A 12 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 165, S 8, H M 423544, I/A 11 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 165, S 8, H M 423544, I/A 10 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 165, S 8, H M 423544, I/A 10 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 165, S 8, H M 423544, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
- SE MODIFICA EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 165, S 8, H M 423544, I/A 8 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23603 , F 164, S 8, H M 423544, I/A 7 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-28