JAUVER SOLUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castillo, 20
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAUVER SOLUCIONES SL
CIF B86854452
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 31/10/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Serna Perez Tamara
VINCULACIONES DE JAUVER SOLUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAUVER SOLUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Serna Perez Tamara | Liquidador | 11/12/2017 | 11/12/2017 |
Serna Perez Tamara | Socio Unico | 20/12/2013 | 11/12/2017 |
Serna Perez Tamara | Administrador Unico | 20/12/2013 | 11/12/2017 |
ACTOS BORME DE JAUVER SOLUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 4, S 8, H M 571765, I/A 3 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 4, S 8, H M 571765, I/A 3 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 4, S 8, H M 571765, I/A 3 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 4, S 8, H M 571765, I/A 3 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-28
- C/ CASTILLO 20 1º E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 3, S 8, H M 571765, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 3, S 8, H M 571765, I/A 2 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 1, S 8, H M 571765, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 1, S 8, H M 571765, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28
Dirección:C/ JOSE LOMBANA IGLESIAS 35 (MADRID)
Comienzo de operaciones:31/10/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:- Transporte de mercancías por carretera. - Almacenaje y distribución de mercancías. - - Asesoría y servicios de decoración. - Soluciones integrales al servicio del mueble. - Fabricación y venta de muebles. - Lacado y barnizado. - Servicios de control de mercancías. - Compraventa y alquiler de ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31776 , F 1, S 8, H M 571765, I/A 1 (20/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-2-28