JARDINES DE CHESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Pinazos, 5
Código Postal 46004
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social JARDINES DE CHESTE SL
CIF B97737530
Capital Social 6308310.0 Euros
Actividad Cultivo de cítricos
Fecha de Constitución 09/05/2006
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE JARDINES DE CHESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARDINES DE CHESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEMPER ASESORES SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 29/07/2014 |
TRIBECA RESIDENCIAL SL | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 29/07/2014 |
Viñes Simarro Vicente | Liquidador Unico | 29/07/2014 | 29/07/2014 |
Ballester Morales Reyes | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2013 | |
Ballester Morales Reyes | Consejero | 28/10/2013 | |
Ballester Rios Andres | Vicepresidente | 28/10/2013 | |
Ballester Rios Andres | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2013 | |
Ballester Rios Andres | Consejero | 28/10/2013 | |
Cravioto Seco Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 28/10/2013 | |
Cravioto Seco Javier | Consejero | 28/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JARDINES DE CHESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9679, L 6961, F 208, S 8, H V 113219, I/A 11 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9679, L 6961, F 208, S 8, H V 113219, I/A 11 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9679, L 6961, F 208, S 8, H V 113219, I/A 11 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9679, L 6961, F 208, S 8, H V 113219, I/A 11 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9679, L 6961, F 208, S 8, H V 113219, I/A 11 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-147-46
- La mercantil "Tribeca Residencial SL" designada administradora mancomunado, ha designado a don Vicente Viñes Simarro, como su persona fisica representante.La mercantil "Semper Asesores SL" designada administradora mancomunado, ha designado a don Carlos Tadeo Semper Ballester, como su persona fisica representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8432, L 5722, F 91, S 8, H V 113219, I/A 10 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8432, L 5722, F 91, S 8, H V 113219, I/A 10 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8432, L 5722, F 91, S 8, H V 113219, I/A 10 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8432, L 5722, F 91, S 8, H V 113219, I/A 10 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-46
Capital Anterior: | 6.508.310,00 | Euros |
Disminución de capital | 200.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.308.310,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8432, L 5722, F 91, S 8, H V 113219, I/A 9 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-46