JARDIN ESTUDIO ANTON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nitrogeno, 5
Código Postal 47012
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JARDIN ESTUDIO ANTON SL
CIF B47298179
Actividad Actividades de jardinería
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JARDIN ESTUDIO ANTON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARDIN ESTUDIO ANTON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrero Del Val Raul | Administrador Unico | 11/10/2022 | 14/03/2024 |
Ramos Ortega David | Apoderado | 14/09/2020 | 14/03/2024 |
Santiago Negro Maria Angelica | Apoderado | 02/06/2023 | 14/03/2024 |
Sualdea Izquierdo Miguel Angel | Apoderado | 28/11/2023 | 14/03/2024 |
Anton Barreales Ana Belen | Presidente | 07/04/2022 | 11/10/2022 |
Anton Barreales Ana Belen | Consejero | 19/11/2020 | 11/10/2022 |
Anton Barreales Carlos Javier | Consejero | 30/07/2020 | 11/10/2022 |
Anton Barreales Elvira | Secretario | 18/02/2019 | 11/10/2022 |
Anton Barreales Elvira | Consejero | 18/02/2019 | 11/10/2022 |
Anton Barreales Elvira | Apoderado | 14/08/2020 | 11/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JARDIN ESTUDIO ANTON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 105, S 8, H VA 1633, I/A 18 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 105, S 8, H VA 1633, I/A 18 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-47
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 105, S 8, H VA 1633, I/A 18 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 105, S 8, H VA 1633, I/A 18 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 105, S 8, H VA 1633, I/A 17 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 104, S 8, H VA 1633, I/A 16 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-108-47
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 104, S 8, H VA 1633, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 104, S 8, H VA 1633, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-47
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 104, S 8, H VA 1633, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-47
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 104, S 8, H VA 1633, I/A 15 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-47