JARAMA BAHIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL PELAGATOS CL TESON NUMERO 3
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social JARAMA BAHIA SL
CIF B11584331
Actividad Fabricación de carpintería metálica
Fecha de Constitución 21/04/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JARAMA BAHIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARAMA BAHIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salado Ramos Jose Antonio | Liquidador | 15/04/2015 | 28/12/2016 |
Velazquez Delgado Jose Antonio | Liquidador | 28/12/2016 | 28/12/2016 |
Lobaton Lagostena Victor Manuel | Administrador Unico | 17/05/2012 | 15/04/2015 |
Salado Ramos Jose Antonio | Administrador Unico | 17/05/2012 |
ACTOS BORME DE JARAMA BAHIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 6 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 6 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 6 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-11
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 5 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-11
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 5 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 5 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-11
- POLIG INDUSTRIAL PELAGATOS CL TESON NUMERO 3 (CHICLANA DE LA FRONTERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 4 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1597 , F 176, S 8, H CA 24726, I/A 3 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-11
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-11