JARAGUA TAPAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Republica Argentina, 7
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JARAGUA TAPAS SL
CIF B82806407
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE JARAGUA TAPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JARAGUA TAPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palazon Blanco Tomas | Apoderado | 30/11/2020 | 05/01/2022 |
Palazon Blanco Tomas | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 05/01/2022 |
Perez Arenas Eduardo | Administrador Mancomunado | 21/05/2021 | 05/01/2022 |
Anatriello Marco | Representante | 21/06/2017 | 21/05/2021 |
ARCO BETA SL | Administrador Unico | 21/06/2017 | 21/05/2021 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 09/07/2013 | 30/11/2020 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 12/09/2019 | 30/11/2020 |
Moraleda Garcia Mercedes | Apoderado | 30/11/2020 | |
Garcia Quesada Fernando | Apoderado | 12/04/2016 | 18/07/2017 |
Antequera Soria Javier | Representante | 08/07/2010 | 21/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JARAGUA TAPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 201, S 8, H M 267910, I/A 18 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 201, S 8, H M 267910, I/A 18 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 201, S 8, H M 267910, I/A 17 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 201, S 8, H M 267910, I/A 17 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 201, S 8, H M 267910, I/A 17 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 199, S 8, H M 267910, I/A 16 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 199, S 8, H M 267910, I/A 16 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 198, S 8, H M 267910, I/A 15 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-28
- PLAZA DE LA REPUBLICA ARGENTINA NUMERO 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 198, S 8, H M 267910, I/A 14 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-28
- AMPLIACION DEL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DOÑA MERCEDES MORALEDA GARCIA MEDIANTE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 5ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15862 , F 197, S 8, H M 267910, I/A 13 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-140-28