JAPIESPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Breton de los Herreros, 54
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAPIESPA SL
CIF B87394615
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 09/10/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JAPIESPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAPIESPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Uehara Shota | Administrador Unico | 02/04/2018 | 25/02/2021 |
Uehara Shota | Liquidador | 25/02/2021 | 25/02/2021 |
Uchida Yusuke | Administrador Mancomunado | 12/11/2015 | 02/04/2018 |
Uchida Yusuke | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | 02/04/2018 |
Uehara Shota | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | 02/04/2018 |
Uehera Shota | Administrador Mancomunado | 12/11/2015 | 02/04/2018 |
ACTOS BORME DE JAPIESPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 62, S 8, H M 612488, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 62, S 8, H M 612488, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 62, S 8, H M 612488, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 62, S 8, H M 612488, I/A 4 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 61, S 8, H M 612488, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 61, S 8, H M 612488, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 61, S 8, H M 612488, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 61, S 8, H M 612488, I/A 3 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 61, S 8, H M 612488, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34042 , F 60, S 8, H M 612488, I/A 1 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28