JAMONES CONDREU SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social JAMONES CONDREU SL
CIF B59353722
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JAMONES CONDREU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAMONES CONDREU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Josep Ramisa Salada | Administrador Solidario | 22/06/2016 | 11/05/2018 |
Josep Ramisa Salada | Liquidador Solidario | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
Marti Jorda Vila | Administrador Solidario | 22/06/2016 | 11/05/2018 |
Marti Jorda Vila | Liquidador Solidario | 11/05/2018 | 11/05/2018 |
ACTOS BORME DE JAMONES CONDREU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 83, S 8, H GI 17229, I/A 8 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 83, S 8, H GI 17229, I/A 8 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 83, S 8, H GI 17229, I/A 8 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 83, S 8, H GI 17229, I/A 8 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 82, S 8, H GI 17229, I/A 7 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-54-17