JAMONES ARTEMIO SA - EXTINGUIDA
Provincia Teruel
Razón Social JAMONES ARTEMIO SA
CIF A44014660
Actividad Procesado y conservación de carne
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor AUDIT AUGUSTA SL
VINCULACIONES DE JAMONES ARTEMIO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAMONES ARTEMIO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT AUGUSTA SL | Auditor | 21/03/2014 | 18/10/2022 |
AUDIT AUGUSTA SL | Auditor | 16/10/2009 | 18/10/2022 |
Estopañan Freixas Artemio | Secretario | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Estopañan Freixas Artemio | Consejero Delegado | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Estopañan Freixas Artemio | Consejero | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Estopañan Gracia Ana Maria | Consejero | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Estopañan Gracia Artemio | Consejero | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Gracia Pascual Joaquina | Apoderado | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
Gracia Pascual Joaquina | Liquidador | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Gracia Pascual Joaquina | Presidente | 07/02/2011 | 18/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JAMONES ARTEMIO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : "ARTICULO 23º.- Para ser administrador no será necesario se accionista. Será nombrado por la Junta General, por plazo de seis años, pudiendo ser indefinidamente reelegido por períodos de igualduración. No podrá ser administrador quien se halle en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente las de altos cargos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 15 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 15 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 178, L 178, F 115, S 8, H TE 125, I/A 14 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-13-44
- y además el arrendamiento de inmuebles e instalaciones, marcas y cualquier otro activo perteneciente a la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165, L 165, F 120, S 8, H TE 125, I/A 13 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 2º.- OBJETO La sociedad tiene por objeto: La manufacturación, elaboración, compraventa, secado, y comercialización al por mayor de jamones y demás productos derivados del cerdo e industria de la alimentación cárnica y salazones de carne, con facultad de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165, L 165, F 120, S 8, H TE 125, I/A 13 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-44
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 165, L 165, F 120, S 8, H TE 125, I/A 12 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-44