JALAN MALLORCA SL - EXTINGUIDA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social JALAN MALLORCA SL
CIF B57510638
Capital Social 1014000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/06/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JALAN MALLORCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JALAN MALLORCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mc Donnell Richard Eugene | Administrador Unico | 03/08/2017 | 20/02/2023 |
Mc Donnell Richard Eugene | Liquidador | 20/02/2023 | 20/02/2023 |
Mcdonnell Richard Eugene | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 20/02/2023 |
Hallam Anita Anthony | Administrador Solidario | 12/12/2014 | 03/08/2017 |
Mc Donnell Richard Eugene | Administrador Solidario | 03/08/2017 | |
Hallam Anita Anthony | Administrador Unico | 12/12/2014 |
ACTOS BORME DE JALAN MALLORCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 5 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 4 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 4 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 4 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-07
Capital Anterior: | 390.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 624.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.014.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 160,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-07
Capital Anterior: | 244.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 146.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 390.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 59,84 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2315 , F 110, S 8, H PM 60641, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-07