JAL 66 INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAL 66 INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/04/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JAL 66 INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAL 66 INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | EntidDeposit | 28/01/2019 | 27/04/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 22/11/2017 | 27/04/2023 |
Fernandez Mellado Juan Carlos | Liquidador | 27/04/2023 | 27/04/2023 |
GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 22/03/2021 | 27/04/2023 |
Gutierrez Bernaldo De Quiros Juan Manuel | Consejero | 15/04/2015 | 27/04/2023 |
Larrañaga Garcia De Andoin Jose Angel | Presidente | 15/04/2015 | 27/04/2023 |
Larrañaga Garcia De Andoin Jose Angel | Consejero | 15/04/2015 | 27/04/2023 |
Larrañaga Garcia De Andoin Jose Angel | Apoderado | 15/04/2015 | 27/04/2023 |
Navazo Rui-wamba Amaya | Secretario No Consejero | 15/04/2015 | 27/04/2023 |
Perez Gandarias Diego | Consejero | 23/11/2016 | 27/04/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JAL 66 INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 131, S 8, H M 599488, I/A 12 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 131, S 8, H M 599488, I/A 12 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 131, S 8, H M 599488, I/A 12 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Auditor
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 131, S 8, H M 599488, I/A 12 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS RELATIVO AL REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 130, S 8, H M 599488, I/A 11 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 130, S 8, H M 599488, I/A 10 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 130, S 8, H M 599488, I/A 9 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 130, S 8, H M 599488, I/A 9 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-158-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 129, S 8, H M 599488, I/A 8 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-28
Entidad Gestora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33309 , F 129, S 8, H M 599488, I/A 7 (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-59-28