JAKITOKI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zuatzu, 9
Código Postal 20018
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JAKITOKI SL
CIF B20983128
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 28/07/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JAKITOKI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAKITOKI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUNT PLANET SL | Administrador Unico | 28/05/2012 | 07/01/2013 |
Lete Nuñez Ainhoa | Apoderado Solidario | 19/02/2009 | 07/01/2013 |
Navas Martinez Raul | Apoderado Solidario | 19/02/2009 | 07/01/2013 |
Ocaña Martinez Myriam | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/11/2009 | 07/01/2013 |
Berasategi Sagastume Xabier | Consejero | 28/05/2012 | |
Hernandez De Miguel Javier | Consejero | 28/05/2012 | |
Lete Nuñez Ainhoa | Presidente | 28/05/2012 | |
Lete Nuñez Ainhoa | Consejero | 28/05/2012 | |
Navas Martinez Raul | Secretario | 28/05/2012 | |
Navas Martinez Raul | Consejero | 28/05/2012 |
ACTOS BORME DE JAKITOKI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 7 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 7 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 7 (07/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-20
- BARRIO ZUATZU 9, PLANTA 3, LOCAL 3.- (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 6 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 6 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 6 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-20
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 126, S 8, H SS 30808, I/A 6 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2400 , F 125, S 8, H SS 30808, I/A 5 (12/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-223-20