JAKINBERRI SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social JAKINBERRI SL
CIF B20318622
Nombres Anteriores
- JAKINKIZUNAK SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE JAKINBERRI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAKINBERRI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Azurmendi Otaegui Jose Lorenzo | Administrador Solidario | 05/07/2011 | 29/12/2015 |
Torrealdai Nabea Joan Maria | Liquidador | 29/12/2015 | 29/12/2015 |
Torrealdai Nabea Joan Maria | Administrador Solidario | 05/07/2011 | 29/12/2015 |
Torrealdai Nabea Juan Maria | Administrador Solidario | 22/02/2013 | 29/12/2015 |
Gorriti Zuloaga Beatriz | Administrador Solidario | 20/12/2012 | 22/02/2013 |
Torrealdai Nabea Juan Maria | Administrador Solidario | 20/12/2012 | |
Aduriz Zabala Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 05/07/2011 | |
Aduriz Zabala Jose Antonio | Consejero | 05/07/2011 | |
Azurmendi Otaegui Jose Lorenzo | Consejero | 05/07/2011 | |
Convento Nuestra Señora Aranzazu Oñate | Consejero | 05/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JAKINBERRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 13 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 13 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 13 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 13 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 12 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 25, S 8, H SS 362, I/A 12 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 24, S 8, H SS 362, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 24, S 8, H SS 362, I/A 11 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-20
Empresa: JAKINKIZUNAK SL
- JAKINBERRI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1771 , F 24, S 8, H SS 362, I/A 10 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-20
Empresa: JAKINKIZUNAK SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20