JAJUGA MEDICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Villa, 6
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAJUGA MEDICA SL
CIF B86238086
Fecha de Constitución 21/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Parga Landa Carolina Belen
VINCULACIONES DE JAJUGA MEDICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAJUGA MEDICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Parga Landa Carolina Belen | Administrador Unico | 23/09/2014 | 26/05/2017 |
Parga Landa Carolina Belen | Socio Unico | 23/09/2014 | 26/05/2017 |
Parga Landa Carolina Belen | Liquidador | 26/05/2017 | 26/05/2017 |
Benito Aguado Maria Milagros | Administrador Unico | 23/09/2014 |
ACTOS BORME DE JAJUGA MEDICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 56, S 8, H M 522495, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 56, S 8, H M 522495, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 56, S 8, H M 522495, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 56, S 8, H M 522495, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
- C/ LUIS VILLA 6 - LOCAL 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 55, S 8, H M 522495, I/A 4 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 55, S 8, H M 522495, I/A 3 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
- LA PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS MEDICOS Y SANITARIOS ASI COMO LA ORGANIZACION DE CURSOS RELACIONADOS CON LA MATERIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 54, S 8, H M 522495, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
- PERDIDA DEL CARACTER PROFESIONAL DE LA SOCIEDAD PASANDO A SER SOCIEDAD DE RESPONSALIBIDAD LIMITADA, CON LA CONSECUENTE REESTRUCTURACION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 54, S 8, H M 522495, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2º. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 54, S 8, H M 522495, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29016 , F 54, S 8, H M 522495, I/A 2 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-28