JAFER&PEDGAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duques de Najera, 9
Código Postal 26002
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social JAFER&PEDGAR SL
CIF B26453027
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de arquitectura
Fecha de Constitución 02/01/2009
Nombres Anteriores
- ITE GUELL SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE JAFER&PEDGAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JAFER&PEDGAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Ledesma Francisco Javier | Liquidador Unico | 27/12/2021 | 27/12/2021 |
Fernandez Ledesma Francisco Javier | Administrador Unico | 14/03/2011 | 27/12/2021 |
Fernandez Perez Carolina | Apoderado | 15/04/2015 | 27/12/2021 |
Fernandez Ledesma Francisco Javier | Administrador Solidario | 22/01/2009 | 14/03/2011 |
Zarate Zabala Carlos | Administrador Solidario | 22/01/2009 | 14/03/2011 |
ACTOS BORME DE JAFER&PEDGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 89, S 8, H LO 12821, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 89, S 8, H LO 12821, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 89, S 8, H LO 12821, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 89, S 8, H LO 12821, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 89, S 8, H LO 12821, I/A 5 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 88, S 8, H LO 12821, I/A 4 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-78-26
Empresa: ITE GUELL SL
- La Sociedad tendrá por objeto social: Principal: Las inspecciones y revisiones periódicas de toda clase de edificios, ya sean de viviendas, industriales, públicos, instalaciones deportivas, la emisión de informes periciales y técnicos; redacción de proyectos de edificación, reforma, rehabilitación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 88, S 8, H LO 12821, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-26
Empresa: ITE GUELL SL
- JAFER&PEDGAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 88, S 8, H LO 12821, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-26
Empresa: ITE GUELL SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-26
Empresa: ITE GUELL SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 697 , F 88, S 8, H LO 12821, I/A 2 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-26