JACOBSEN INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Juan Carlos I, 24
Código Postal 18690
Municipio Almuñécar
Provincia Granada
Razón Social JACOBSEN INVEST SL
CIF B92973494
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Joern E. Jacobsen Holding Aps
VINCULACIONES DE JACOBSEN INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JACOBSEN INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jacobsen Joern Elley | Liquidador | 11/01/2018 | 11/01/2018 |
Jacobsen Joern Elley | Administrador Solidario | 21/12/2016 | 11/01/2018 |
Joern E. Jacobsen Holding Aps | Socio Unico | 30/12/2008 | 11/01/2018 |
Royen Andrea Monique | Administrador Solidario | 21/12/2016 | 11/01/2018 |
Jacobsen Joern Elley | Administrador Unico | 30/12/2008 | 21/12/2016 |
Tofterup Kurt | Apoderado | 30/12/2008 | 21/12/2016 |
ACTOS BORME DE JACOBSEN INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 188, S 8, H GR 49540, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 188, S 8, H GR 49540, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 188, S 8, H GR 49540, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 188, S 8, H GR 49540, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-18
- AVDA JUAN CARLOS I 24-BAJO (ALMUÑECAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 188, S 8, H GR 49540, I/A 2 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 110, S 8, H MA 99861, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 110, S 8, H MA 99861, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 110, S 8, H MA 99861, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 110, S 8, H MA 99861, I/A 3 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4596, L 3504, F 110, S 8, H MA 99861, I/A 2 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-15-29