JACAS-CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Santa Cristina D'Aro, 13
Código Postal 17250
Municipio Castell-Platja d'Aro
Provincia Girona
Razón Social JACAS-CAPITAL SL
CIF B17884438
Capital Social 1003358.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/01/2006
VINCULACIONES DE JACAS-CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JACAS-CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ester Salichs Salvador | Apoderado Solidario | 25/11/2009 | 19/01/2015 |
Jesusa Emma Fernandez Ancares | Apoderado Solidario | 25/11/2009 | 19/01/2015 |
Jaime Duch Pons | Apoderado Solidario | 25/11/2009 | 17/02/2012 |
ACTOS BORME DE JACAS-CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 159, S 8, H GI 40206, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 159, S 8, H GI 40206, I/A 6 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 158, S 8, H GI 40206, I/A 5 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-127-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 158, S 8, H GI 40206, I/A 4 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-17
- Otras modificaciones estatutarias: 9. º. TRANSMISION DE PARTICIPACIONES: . 12 JUNTA GENERAL: Quorum reforzado.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 157, S 8, H GI 40206, I/A 3 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-17
Capital Anterior: | 503.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.258,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.003.358,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,44 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 157, S 8, H GI 40206, I/A 3 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-17