JACARE CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Orquidea, 79
Código Postal 28109
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JACARE CONSULTORES SL
CIF B85941383
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 22/04/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Garcia Natalia
VINCULACIONES DE JACARE CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JACARE CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Garcia Natalia | Liquidador | 16/11/2015 | 16/11/2015 |
Lopez Garcia Natalia | Socio Unico | 07/05/2010 | 16/11/2015 |
Lopez Garcia Natalia | Administrador Unico | 07/05/2010 | 16/11/2015 |
ACTOS BORME DE JACARE CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 3 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-28
- C/ ORQUIDEA 79 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 221, S 8, H M 494781, I/A 2 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 220, S 8, H M 494781, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 220, S 8, H M 494781, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28
Dirección:C/ PINTOR MURILLO 29 2º A (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:22/04/10
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La realización de actividades de consultoría, servicios y apoyo a la gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27455 , F 220, S 8, H M 494781, I/A 1 (07/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-28