JACAIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Regato, 2
Código Postal 47195
Municipio Arroyo de la Encomienda
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JACAIT SL
CIF B47674502
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 14/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tabares Piñero Luis Alberto
VINCULACIONES DE JACAIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JACAIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Cordero Laura | Administrador Unico | 02/08/2012 | 23/12/2015 |
De La Fuente Cordero Laura | Liquidador | 23/12/2015 | 23/12/2015 |
Tabares Piñero Luis Alberto | Socio Unico | 03/03/2011 | 23/12/2015 |
Tabares Piñero Luis Alberto | Administrador Unico | 03/03/2011 | 02/08/2012 |
ACTOS BORME DE JACAIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 3 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-47
- C/ REGATO 2 (ARROYO DE LA ENCOMIENDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 157, S 8, H VA 23798, I/A 2 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 155, S 8, H VA 23798, I/A 1º (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 155, S 8, H VA 23798, I/A 1º (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-47
Dirección:C/ VICTORIA 15 - URBANIZACION SOTOVERDE (ARROYO DE LA ENCOMIENDA)
Comienzo de operaciones:14/02/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La relojería, joyería, regalos y compra venta de metales preciosos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 155, S 8, H VA 23798, I/A 1º (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-50-47