JABA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 37
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JABA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B86813623
Capital Social 3000000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/09/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA
VINCULACIONES DE JABA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JABA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fakhouri Tawfiq Shaker Khader | Administrador Solidario | 01/10/2013 | 26/06/2018 |
Fakhouri Walid Tawfiq Shaker | Administrador Solidario | 01/10/2013 | 26/06/2018 |
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA | Socio Unico | 11/12/2014 | 26/06/2018 |
Fakhouri Walid Tawfiq Shaker | Administrador Unico | 24/09/2013 | 01/10/2013 |
ACTOS BORME DE JABA INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 36, S 8, H M 566244, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 36, S 8, H M 566244, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
- LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA PARA SU ARRENDAMIENTO (CNAE 6820)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 33, S 8, H M 566244, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 33, S 8, H M 566244, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 33, S 8, H M 566244, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 32, S 8, H M 566244, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 32, S 8, H M 566244, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 32, S 8, H M 566244, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 30, S 8, H M 566244, I/A 1 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 37 - ENTREPLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:09/09/13
Capital:3.000.000,00 Euros
Objeto social:EL ESTUDIO, PREPARACION, PROMOCION, DESARROLLO Y EJECUCION DE TODO TIPO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y LA COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION EN CUALQUIER FORMA DE INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31459 , F 30, S 8, H M 566244, I/A 1 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-28