JABA III INVERSIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 37
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JABA III INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B87030417
Capital Social 6750000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 20/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA
VINCULACIONES DE JABA III INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JABA III INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado | 20/11/2014 | 26/06/2018 |
Fakhouri Tawfiq Shaker Khader | Administrador Solidario | 10/06/2014 | 26/06/2018 |
Fakhouri Walid Tawfiq Shaker | Administrador Solidario | 10/06/2014 | 26/06/2018 |
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA | Socio Unico | 11/12/2014 | 26/06/2018 |
ACTOS BORME DE JABA III INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 49, S 8, H M 582607, I/A 5 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 49, S 8, H M 582607, I/A 5 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
Capital Anterior: | 2.100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.650.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.750.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 221,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 48, S 8, H M 582607, I/A 4 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-16-28
- LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA PARA SU ARRENDAMIENTO (CNAE 6820)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 45, S 8, H M 582607, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 45, S 8, H M 582607, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 45, S 8, H M 582607, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 43, S 8, H M 582607, I/A 2 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 40, S 8, H M 582607, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA NUMERO 37, ENTREPLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/05/14
Capital:2.100.000,00 Euros
Objeto social:El estudio, preparación, promoción, desarrollo y ejecución de todo tipo de negocios inmobiliarios, y la compra, venta, arrendamiento y explotación, en cualquier forma, de inmuebles, así como la promoción, urbanización, construcción y venta de los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32365 , F 40, S 8, H M 582607, I/A 1 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28