JABA II INVERSIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maria de Molina, 37
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social JABA II INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B86880341
Capital Social 8559000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 28/11/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA
VINCULACIONES DE JABA II INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JABA II INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fakhouri Tawfiq Shaker Khader | Administrador Solidario | 20/01/2014 | 26/06/2018 |
Fakhouri Walid Tawfiq Shaker | Administrador Solidario | 20/01/2014 | 26/06/2018 |
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI SA | Socio Unico | 11/12/2014 | 26/06/2018 |
ACTOS BORME DE JABA II INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 156, S 8, H M 572944, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 156, S 8, H M 572944, I/A 4 (26/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-28
- LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA PARA SU ARRENDAMIENTO (CNAE 6820)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 153, S 8, H M 572944, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
- MODIFICADOS Y REFUNDIDOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 153, S 8, H M 572944, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 153, S 8, H M 572944, I/A 3 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 8.556.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 8.559.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 285.200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 152, S 8, H M 572944, I/A 2 (09/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 149, S 8, H M 572944, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Dirección:C/ MARIA DE MOLINA 37 ENTREPLANTA (MADRID)
Comienzo de operaciones:28/11/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:- El estudio, preparación, promoción, desarrollo y ejecución de todo tipo de negocios inmobiliarios, y la compra, venta, arrendamiento y explotación, en cualquier forma, de inmuebles, así como la promoción, urbanización, construcción y venta de los mismos. -La tenencia, compra y venta de títulos val
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31837 , F 149, S 8, H M 572944, I/A 1 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28