J TACORONTE SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social J TACORONTE SA
CIF A38097077
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE J TACORONTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J TACORONTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hernandez Rodriguez Maria Victoria | Liquidador | 28/03/2022 | 28/03/2022 |
Tacoronte Cejas Juan | Administrador Unico | 11/08/2016 | 28/03/2022 |
Tacoronte Hernandez Ana Maria | Apoderado Solidario | 14/10/2016 | 28/03/2022 |
Tacoronte Hernandez Mercedes Victoria | Apoderado Solidario | 14/10/2016 | 28/03/2022 |
Hernandez Rodriguez Maria Victoria | Administrador Solidario | 29/10/2014 | 11/08/2016 |
Tacoronte Cejas Juan | Administrador Solidario | 29/10/2014 | 11/08/2016 |
Tacoronte Cejas Juan | Administrador Unico | 12/04/2013 | 29/10/2014 |
Tacoronte Henandez Ana Maria | Apoderado | 02/12/2009 |
ACTOS BORME DE J TACORONTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 47, S 8, H TF 9776, I/A 18 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 47, S 8, H TF 9776, I/A 18 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 47, S 8, H TF 9776, I/A 18 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 47, S 8, H TF 9776, I/A 18 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-38
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 144, S 8, H TF 9776, I/A 17 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 144, S 8, H TF 9776, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
- Otras modificaciones estatutarias: ""Artículo 16 .- ESTRUCTURA Y PODER DE RE PRESENTACION. La sociedad será administrada, representada y gestionada por UN ADMINISTRADOR UNICO, a quien corresponde el poder de representación.".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 144, S 8, H TF 9776, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 144, S 8, H TF 9776, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 144, S 8, H TF 9776, I/A 16 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-38
- Plazo. Los administradores ejerceran su cargo durante el plazo de seis años. Vencido el plazo el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya transcurrido el termino legal para la celebracion de la Junta, que deba resolver sobre la aplicación de cuentas del Como consecuencia de las modificaciones estatutarias, entre otras la del cambio de duración del órgano de administración se da nueva redacción íntegra a los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1163 , F 142, S 8, H TF 9776, I/A 15 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-38