J SAEZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ginzo de Limia, 41
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social J SAEZ SA
CIF A78613825
Actividad Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE J SAEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J SAEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Saez Moreno Justo | Apoderado | 17/02/2014 | 05/02/2018 |
Saez San Ignacio Maria Gema | Liquidador | 13/07/2017 | 05/02/2018 |
Saez San Ignacio Maria Gemma | Consejero Delegado Solidario | 30/08/2012 | 05/02/2018 |
Saez San Ignacio Maria Gemma | Consejero | 30/08/2012 | 05/02/2018 |
Saez Moreno Justo | Presidente | 30/08/2012 | 13/07/2017 |
Saez Moreno Justo | Consejero | 30/08/2012 | 13/07/2017 |
Saez San Ignacio Carolina | Consejero Delegado | 30/08/2012 | 13/07/2017 |
Saez San Ignacio Carolina | Consejero | 30/08/2012 | 13/07/2017 |
Saez San Ignacio Maria Gema | Consejero Delegado Solidario | 13/07/2017 | |
Saez San Ignacio Maria Gema | Consejero | 13/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J SAEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 175, S 8, H M 60197, I/A 11 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 174, S 8, H M 60197, I/A 10 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 174, S 8, H M 60197, I/A 10 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 174, S 8, H M 60197, I/A 10 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 173, S 8, H M 60197, I/A 9 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 173, S 8, H M 60197, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 173, S 8, H M 60197, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3567 , F 173, S 8, H M 60197, I/A 8 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-235-28