J S WANER 2000 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Independencia, 6
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social J S WANER 2000 SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE J S WANER 2000 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J S WANER 2000 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
360 CORA SGIIC SA | Entidad Gestora | 06/03/2020 | 31/01/2023 |
360 CORA SGIIC SA | Apoderado | 06/03/2020 | 31/01/2023 |
360 CORA SGIIC SA | Liquidador | 24/06/2022 | 31/01/2023 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 11/01/2022 | 31/01/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/09/2017 | 31/01/2023 |
Herrera Hernamperez Maria De Las Viñas | Representante | 24/06/2022 | 31/01/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 18/07/2011 | 31/01/2023 |
Chacon Antolinez Juan Eugenio | Consejero | 06/03/2020 | 24/06/2022 |
Marta Eizaguirre Cavestany | Secretario No Consejero | 16/12/2021 | 24/06/2022 |
Uriarte Perez Moreiras Pablo | Presidente | 11/01/2022 | 24/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J S WANER 2000 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 9, S 8, H M 278537, I/A 28 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 9, S 8, H M 278537, I/A 28 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 9, S 8, H M 278537, I/A 28 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 8, S 8, H M 278537, I/A 27 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 8, S 8, H M 278537, I/A 27 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 8, S 8, H M 278537, I/A 27 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-125-28
- PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 7, S 8, H M 278537, I/A 26 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
- Otras modificaciones estatutarias: COMO CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE ENTIDAD DEPOSITARIA SE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 7, S 8, H M 278537, I/A 26 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Consejero
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 7, S 8, H M 278537, I/A 26 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Consejero Delegado
Consejero
EntidDeposit
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35147 , F 7, S 8, H M 278537, I/A 26 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28