J. R. D. P. MULTISERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Moli Primer, 14
Código Postal 46717
Municipio La Font d'En Carròs
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social J. R. D. P. MULTISERVICES SL
CIF B98358708
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 14/06/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE J. R. D. P. MULTISERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J. R. D. P. MULTISERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gregori Balboa Maria Josefa | Liquidador Solidario | 19/02/2015 | 19/02/2015 |
Gregori Balboa Maria Josefa | Administrador Solidario | 28/07/2011 | 19/02/2015 |
Rosello Moratal David | Liquidador Solidario | 19/02/2015 | 19/02/2015 |
Rosello Moratal David | Administrador Solidario | 15/06/2011 | 19/02/2015 |
Gregori Balboa Ricardo Manuel | Administrador Solidario | 15/06/2011 | 28/07/2011 |
ACTOS BORME DE J. R. D. P. MULTISERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 2 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 2 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-46
Dirección:C/ MOLI PRIMER 14-BAJO (FONT D'EN CARROS (LA))
Comienzo de operaciones:14/06/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Construcción,instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9337, L 6619, F 54, S 8, H V 144053, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-46