J P MORGAN SECURITIES PLC - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 31
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social J P MORGAN SECURITIES PLC
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE J P MORGAN SECURITIES PLC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J P MORGAN SECURITIES PLC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Rubio Maria Pilar | Apoderado Mancomunado | 17/04/2018 | 21/10/2021 |
Andres Herman Cristina | Apoderado Mancomunado | 17/04/2018 | 21/10/2021 |
Bañuelos Herrera Sonia | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 21/10/2021 |
De La Colina Menendez Ignacio | R.L.C.Perma. | 20/10/2016 | 21/10/2021 |
De La Colina Menendez Ignacio | Apoderado | 20/10/2016 | 21/10/2021 |
Diez Esteban Celestino Antonio | Apoderado Mancomunado | 17/04/2018 | 21/10/2021 |
Ferrero Perez Jorge | Apoderado Mancomunado | 17/04/2018 | 21/10/2021 |
Flynn Timothy | Consejero | 25/08/2020 | 21/10/2021 |
Laurinaitis Tracie Olesia | Apoderado Solidario | 07/05/2018 | 21/10/2021 |
Lopez Martinez Fabiola | Apoderado Mancomunado | 19/07/2018 | 21/10/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J P MORGAN SECURITIES PLC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 191, S 8, H M 380799, I/A 48 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 191, S 8, H M 380799, I/A 47 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-195-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 191, S 8, H M 380799, I/A 46 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 191, S 8, H M 380799, I/A 46 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 190, S 8, H M 380799, I/A 45 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
- ACTUALIZACION DE LOS ADMINISTRADORES Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 190, S 8, H M 380799, I/A 44 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 RRM, la sociedad matriz notifica el nombramiento de D.Clive Adamson como Director no Ejecutivo y el de doña Anna Dunn como Directora Ejecutiva de la sociedad. Asimismo se notifica la dimisión de Elena Korablina, Monique Shivanandan y Mark Garvin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 190, S 8, H M 380799, I/A 43 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 190, S 8, H M 380799, I/A 42 (13/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 188, S 8, H M 380799, I/A 41 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36108 , F 188, S 8, H M 380799, I/A 40 (19/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-28