J P MORGAN ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 31
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social J P MORGAN ESPAÑA SA
CIF A28253037
Fecha de Constitución 11/12/1970
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE J P MORGAN ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J P MORGAN ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Herman Ana Cristina | Liquidador Solidario | 07/09/2021 | 07/09/2021 |
Andres Herman Cristina | Apoderado | 07/09/2021 | |
Andres Herman Cristina | Consejero | 30/03/2012 | 07/09/2021 |
Andres Herman Cristina | Apoderado | 25/07/2018 | 07/09/2021 |
Andres Herman Cristina | Apoderado | 30/03/2012 | 07/09/2021 |
Bañuelos Herrera Sonia | Apoderado | 25/07/2018 | 07/09/2021 |
De La Colina Menendez Ignacio | Consejero | 26/02/2016 | 07/09/2021 |
De La Colina Menendez Ignacio | Consejero Delegado | 21/10/2016 | 07/09/2021 |
De La Colina Menendez Ignacio | Presidente | 26/02/2016 | 07/09/2021 |
Hernandez Perez Jorge | Apoderado | 07/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J P MORGAN ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 141 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 141 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 141 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 141 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 141 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-177-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 140 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 139 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 139 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 111, S 8, H M 118856, I/A 138 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21864 , F 110, S 8, H M 118856, I/A 137 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28