J P MORGAN ENERGY EUROPE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social J P MORGAN ENERGY EUROPE ESPAÑA SL
CIF B62139274
Nombres Anteriores
- RBS SEMPRA ENERGY EUROPE ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jp Morgan Ventures Energy Corporation
VINCULACIONES DE J P MORGAN ENERGY EUROPE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J P MORGAN ENERGY EUROPE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bañuelos Herrera Sonia | Apoderado Solidario | 04/02/2014 | 27/09/2016 |
COMPTO AUDITORES SL | Auditor | 17/11/2010 | 27/09/2016 |
Davis Stewart | Apoderado | 01/10/2012 | 27/09/2016 |
GLOBAL TAIHEM SL | Liquidador | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
Jp Morgan Ventures Energy Corporation | Socio Unico | 19/09/2011 | 27/09/2016 |
Lopez Alfonso Alejandro | Apoderado Solidario | 04/02/2014 | 27/09/2016 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 27/09/2016 | 27/09/2016 |
Slavik-smith Simon | Administrador Unico | 01/08/2016 | 27/09/2016 |
Soler Ortiz Maria | Apoderado Solidario | 04/02/2014 | 27/09/2016 |
Mc Gowan Kevin | Administrador Solidario | 10/12/2014 | 01/08/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE J P MORGAN ENERGY EUROPE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 23 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 22 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 22 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 22 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 21 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 132, S 8, H M 266236, I/A 21 (10/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26033 , F 129, S 8, H M 266236, I/A 20 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28