J.M.P.K. PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Santa Icia, 75
Código Postal 15690
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Razón Social J.M.P.K. PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO SL
CIF B70137690
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/11/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE J.M.P.K. PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J.M.P.K. PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernardez Vazquez Maria | Liquidador | 11/03/2019 | 11/03/2019 |
Bernardez Vazquez Maria | Administrador Unico | 17/01/2012 | 11/03/2019 |
Fernandez Prego Javier | Apoderado | 20/11/2013 | 11/03/2019 |
Barreiro Varela Jose | Administrador Solidario | 03/12/2009 | 17/01/2012 |
Fernandez Prego Javier | Administrador Solidario | 03/12/2009 | 17/01/2012 |
Barreiro Varela Jose | Administrador Mancomunado | 03/12/2009 | |
Varela Suarez Francisco Manuel | Administrador Mancomunado | 03/12/2009 |
ACTOS BORME DE J.M.P.K. PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 7 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 6 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-15
- La compraventa e instalación de mobiliario urbano, juegos infantiles, parques biosaludables, chiquipark y similares, incluyendo la obra civil necesaria. La construcción, reparación y conservación de toda clase de obras. La inspección, mantenimientos, conservación, reparación e instalación de áreas d
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2º. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 110, S 8, H C 42236, I/A 5 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-15
- LUGAR SANTA ICIA 75 - MORAS (ARTEIXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 109, S 8, H C 42236, I/A 4 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 109, S 8, H C 42236, I/A 4 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3262 , F 109, S 8, H C 42236, I/A 4 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-15