J.J. FENOLLOSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Corazon de Jesus, 123
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social J.J. FENOLLOSA SL
CIF B12327839
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE J.J. FENOLLOSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE J.J. FENOLLOSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fenollosa Montoliu Joaquin | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 15/12/2016 |
Fenollosa Montoliu Joaquin | Liquidador Solidario | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
Fenollosa Montoliu Jose Maria | Administrador Solidario | 29/02/2012 | 15/12/2016 |
Fenollosa Montoliu Jose Maria | Liquidador Solidario | 15/12/2016 | 15/12/2016 |
Fenollosa Ferrer Jose Maria | Administrador Unico | 29/02/2012 |
ACTOS BORME DE J.J. FENOLLOSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-12
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 6 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 5 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 5 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 578, L 145, F 71, S 8, H CS 3999, I/A 5 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-12
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-234-12