IZQUIERDO GACESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Jaume I, 71
Código Postal 08226
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social IZQUIERDO GACESA SL
CIF B08441909
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 03/01/1977
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único MARFINA SL
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE IZQUIERDO GACESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IZQUIERDO GACESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antunez Asensio Feliu | Apoderado | 30/03/2011 | 30/11/2020 |
Antunez Asensio Feliu | Apoderado Mancomunado | 19/04/2016 | 30/11/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/02/2015 | 30/11/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 01/12/2017 | 30/11/2020 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 21/11/2011 | 30/11/2020 |
MARFINA SL | Administrador Unico | 28/07/2017 | 30/11/2020 |
Marti Escursell Miquel | REPR.143 RRM | 28/07/2017 | 30/11/2020 |
Sanchez Aguirre Antonio | Apoderado | 30/03/2011 | 30/11/2020 |
Sanchez Aguirre Antonio | Apoderado Mancomunado | 19/04/2016 | 30/11/2020 |
Garcia Gascons Joan | Secretario | 28/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IZQUIERDO GACESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 105, S 8, H B 57918, I/A 63 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 104, S 8, H B 57918, I/A 62 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 104, S 8, H B 57918, I/A 61 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 104, S 8, H B 57918, I/A 61 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO,SIENDO LA NUEVA SOCIA UNICA: MARFINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 104, S 8, H B 57918, I/A 60 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 103, S 8, H B 57918, I/A 59 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 103, S 8, H B 57918, I/A 58 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 103, S 8, H B 57918, I/A 57 (21/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-227-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39175 , F 102, S 8, H B 57918, I/A 56 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-08