IZAR GREEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Virgilia, 3
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IZAR GREEN SL
CIF B84811306
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IZAR GREEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IZAR GREEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez De Las Matas Lorente Antonio | Administrador Unico | 23/04/2018 | 24/10/2023 |
Sanchez De Las Matas Lorente Antonio | Liquidador | 24/10/2023 | 24/10/2023 |
Moreno Carnero Ignacio Enrique | Administrador Unico | 27/01/2011 | 23/04/2018 |
Moreno Diez Luis Ignacio | Administrador Unico | 27/01/2011 |
ACTOS BORME DE IZAR GREEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 8 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 8 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 8 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 8 (24/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-28
- C/ SANTA VIRGILIA 3-B - DESPACHO B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 7 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 6 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 6 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-28
- PASEO DE LA CASTELLANA, NUMERO 91, 4º 1& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 162, S 8, H M 415984, I/A 5 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET NUMERO 21, 4º DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 161, S 8, H M 415984, I/A 4 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23211 , F 161, S 8, H M 415984, I/A 3 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28