IXOS TECHNOLOGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 8
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social IXOS TECHNOLOGY SL
CIF B83763524
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 01/10/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Open Text International Bv
VINCULACIONES DE IXOS TECHNOLOGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IXOS TECHNOLOGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Davies Gordon Allan | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Davies Gordon Allan | Consejero | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Mcfeeters Paul J | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Mcfeeters Paul J | Consejero | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Menda Medina Christian Jose | Secretario No Consejero | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Menda Medina Christian Jose | Apoderado | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Open Text International Bv | Socio Unico | 02/06/2010 | 10/05/2011 |
Wareham David Roger | Consejero Delegado Solidario | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Wareham David Roger | Presidente | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
Wareham David Roger | Consejero | 09/03/2010 | 10/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IXOS TECHNOLOGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 69, S 8, H M 344124, I/A 10 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 69, S 8, H M 344124, I/A 10 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 69, S 8, H M 344124, I/A 10 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-33-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 68, S 8, H M 344124, I/A 9 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-113-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-69-28
Apoderado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 67, S 8, H M 344124, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 67, S 8, H M 344124, I/A 8 (09/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-54-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 65, S 8, H M 344124, I/A 7 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27248 , F 65, S 8, H M 344124, I/A 7 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-28