IVORY WEDDINGS & EVENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Baunatal, 27
Código Postal 28701
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IVORY WEDDINGS & EVENTS SL
Capital Social 291731.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 28/11/2014
Nombres Anteriores
- IVORY WEDDINGS & EVENTS SLL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IVORY WEDDINGS & EVENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVORY WEDDINGS & EVENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Feito Santos Enrique Alberto | Liquidador | 28/08/2018 | 28/08/2018 |
Feito Santos Enrique Alberto | Administrador Unico | 08/05/2018 | 28/08/2018 |
Feito Lavin Monica | Administrador Unico | 22/03/2018 | 08/05/2018 |
Feito Lavin Monica | Administrador Solidario | 16/01/2015 | 22/03/2018 |
Lavin Martin Rosa Luz | Administrador Solidario | 16/01/2015 | 22/03/2018 |
ACTOS BORME DE IVORY WEDDINGS & EVENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 37, S 8, H M 594909, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 37, S 8, H M 594909, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 37, S 8, H M 594909, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 37, S 8, H M 594909, I/A 6 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Capital Anterior: | 267.423,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.308,00 | Euros |
Capital Actual: | 291.731,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,09 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 37, S 8, H M 594909, I/A 5 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 264.423,00 | Euros |
Capital Actual: | 267.423,00 | Euros |
Porcentaje: | 8.814,10 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 36, S 8, H M 594909, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 36, S 8, H M 594909, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 36, S 8, H M 594909, I/A 4 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 36, S 8, H M 594909, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33048 , F 36, S 8, H M 594909, I/A 3 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-28