IVANOV PELUQUEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Calzada, 33
Código Postal 28440
Municipio Guadarrama
Provincia Madrid
Razón Social IVANOV PELUQUEROS SL
CIF B85316347
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 01/01/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE IVANOV PELUQUEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVANOV PELUQUEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pulpon Tirado Miguel Angel | Liquidador Mancomunado | 14/11/2012 | 14/11/2012 |
Pulpon Tirado Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 16/02/2011 | 14/11/2012 |
San Juan Alonso Yolanda | Liquidador Mancomunado | 14/11/2012 | 14/11/2012 |
San Juan Alonso Yolanda | Administrador Mancomunado | 16/02/2011 | 14/11/2012 |
Pulpon Tirado Miguel Angel | Administrador Solidario | 16/02/2011 | |
Rivas Vaquero Elena | Administrador Solidario | 16/02/2011 |
ACTOS BORME DE IVANOV PELUQUEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 3 (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25188 , F 25, S 8, H M 453621, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-231-28