IVAN & LUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de la Misericordia, 4
Código Postal 28500
Municipio Arganda del Rey
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IVAN & LUCIA SL
CIF B85579704
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Fecha de Constitución 11/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Zhou Xuye
VINCULACIONES DE IVAN & LUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVAN & LUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zhou Xuye | Socio Unico | 12/01/2009 | 04/04/2024 |
Zhou Xuye | Administrador Unico | 12/01/2009 | 04/04/2024 |
Zhou Xuye | Liquidador | 04/04/2024 | 04/04/2024 |
Jin Songxia | Apoderado | 17/02/2010 | 21/07/2017 |
ACTOS BORME DE IVAN & LUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 167, S 8, H M 472460, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 167, S 8, H M 472460, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 167, S 8, H M 472460, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 167, S 8, H M 472460, I/A 4 (04/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 167, S 8, H M 472460, I/A 3 (21/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 166, S 8, H M 472460, I/A 2 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 162, S 8, H M 472460, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26220 , F 162, S 8, H M 472460, I/A 1 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28