IVA SAGE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LLANO DEL ESTANQUE 24 - BAJO PORT-SAPLAYA
Código Postal 46120
Municipio Alboraia/Alboraya
Provincia Valencia
Razón Social IVA SAGE SL
CIF B98498587
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 18/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sagan Ivanna
VINCULACIONES DE IVA SAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IVA SAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sagan Ivanna | Liquidador Unico | 09/11/2016 | 09/11/2016 |
Sagan Ivanna | Socio Unico | 27/12/2012 | 09/11/2016 |
Sagan Ivanna | Administrador Unico | 27/12/2012 | 09/11/2016 |
ACTOS BORME DE IVA SAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 2 (09/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-46
Dirección:C/ LLANO DEL ESTANQUE 24 - BAJO PORT-SAPLAYA (ALBORAYA)
Comienzo de operaciones:18/12/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. Construcción, instalaciones y mantenimiento. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. Actividades inmobiliarias. Industrias m
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9562, L 6844, F 218, S 8, H V 151680, I/A 1 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-46