IURISLABORALIA CONSULTING SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle El Calvario-La Orotava, 38
Código Postal 38300
Municipio La Orotava
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social IURISLABORALIA CONSULTING SLP
CIF B76547256
Capital Social 6000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE IURISLABORALIA CONSULTING SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IURISLABORALIA CONSULTING SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Llarena Francisco Jose | Soc.Prof. | 01/03/2012 | 18/02/2015 |
Gomez Reneses Juan Angel | Soc.Prof. | 01/03/2012 | 18/02/2015 |
Luis Bethencourt Jose Adalberto | Soc.Prof. | 01/03/2012 | 18/02/2015 |
Morales Alonso Mercedes Leonor | Soc.Prof. | 01/03/2012 | 18/02/2015 |
Real Gonzalez Roberto | Soc.Prof. | 01/03/2012 | 18/02/2015 |
Real Gonzalez Roberto Alejandro | Liquidador | 18/02/2015 | 18/02/2015 |
Real Gonzalez Roberto Alejandro | Administrador Unico | 07/05/2013 | 18/02/2015 |
ASESORIA DE EMPRESAS BENCOMO & GONZALEZ SL | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 07/05/2013 |
Diaz Llarena Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 07/05/2013 |
Gomez Reneses Juan Angel | Administrador Mancomunado | 01/03/2012 | 07/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE IURISLABORALIA CONSULTING SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 133, S 8, H TF 49847, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 133, S 8, H TF 49847, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 133, S 8, H TF 49847, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 133, S 8, H TF 49847, I/A 3 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-38
- El socio GOMEZ RENESES, JUAN ANGEL transmite un número de 125 participaciones al socio REAL GONZALEZ, ROBERTO.El socio DIAZ LLARENA, FRANCISCO JOSE transmite un número de125 participaciones al socio REAL GONZALEZ, ROBERTO.El socio LUIS BETHENCOURT, JOSE ADALBERTO transmite un número de 125 participaciones al socio REAL GONZALEZ, ROBERTO.El socio MORALES ALONSO, MERCEDES LEONOR transmite un númerode 125 participaciones al socio REAL GONZALEZ, ROBERTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 132, S 8, H TF 49847, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 132, S 8, H TF 49847, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 132, S 8, H TF 49847, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 132, S 8, H TF 49847, I/A 2 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 131, S 8, H TF 49847, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-38
Dirección:C/ CALVARIO 38 1º DC - EDIFICIO CREDITO Y PREVISIO (OROTAVA (LA))
Comienzo de operaciones:13/05/11
Capital:6.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad: La actividad propia de los profesionales de GRADUADOS SOCIALES, y concretamente los servicios profesionales de Auditoría Socio-Laboral, Asesoramiento Jurídico-Laboral, Consultoría de Recursos Humanos y Negociación Colectiva. El objeto podrá desarrollarse mediante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3219 , F 131, S 8, H TF 49847, I/A 1 (01/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-38