IURIS IRIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Emilio Muñoz, 1
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social IURIS IRIS SL
CIF B86963055
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Fecha de Constitución 11/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Negri Martinez Maria Belen
VINCULACIONES DE IURIS IRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IURIS IRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Negri Martinez Maria Belen | Apoderado | 16/06/2014 | 11/10/2019 |
Negri Martinez Maria Belen | Socio Unico | 13/04/2018 | 11/10/2019 |
Negri Martinez Maria Belen | Administrador Unico | 13/04/2018 | 11/10/2019 |
Negri Martinez Maria Belen | Liquidador | 11/10/2019 | 11/10/2019 |
Santos Maza Maria Del Mar | Administrador Unico | 16/06/2014 | 13/04/2018 |
Negri Martinez Maria Belen | Administrador Unico | 31/03/2014 | 16/06/2014 |
ACTOS BORME DE IURIS IRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 151, S 8, H M 577079, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 151, S 8, H M 577079, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 151, S 8, H M 577079, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 151, S 8, H M 577079, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 151, S 8, H M 577079, I/A 5 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 150, S 8, H M 577079, I/A 4 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 150, S 8, H M 577079, I/A 4 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 150, S 8, H M 577079, I/A 4 (13/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 150, S 8, H M 577079, I/A 3 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32065 , F 149, S 8, H M 577079, I/A 2 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28