IURIS CM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Bonanova, 64
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social IURIS CM SL
CIF B63619027
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE IURIS CM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IURIS CM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morcego Moehres Marcos | Presidente | 02/06/2011 | 15/01/2019 |
Morcego Moehres Marcos | Consejero | 02/06/2011 | 15/01/2019 |
Pascuas Medel Joaquin | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
Pascuas Medel Joaquin | Apoderado Solidario | 01/03/2017 | 15/01/2019 |
Pascuas Medel Joaquin | Secretario | 02/06/2011 | 15/01/2019 |
Pascuas Medel Joaquin | Consejero | 02/06/2011 | 15/01/2019 |
Viladot Pou Stel La | Consejero | 02/06/2011 | 15/01/2019 |
Pascuas Medel Joaquin | Administrador Unico | 02/06/2011 |
ACTOS BORME DE IURIS CM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 76, S 8, H B 293082, I/A 5 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 76, S 8, H B 293082, I/A 5 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 76, S 8, H B 293082, I/A 5 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
- PS DE LA BONANOVA Num.64 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 76, S 8, H B 293082, I/A 4 (23/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-124-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 75, S 8, H B 293082, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- AMPLIAR A: EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE AGENCIA POR CUENTA DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 74, S 8, H B 293082, I/A 2 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.25.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DEADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 74, S 8, H B 293082, I/A 2 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 74, S 8, H B 293082, I/A 2 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36956 , F 74, S 8, H B 293082, I/A 2 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08