ITT DEFENSE ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ITT DEFENSE ESPAÑA SL
CIF B85456051
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 28/05/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ITT DEFENSE ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ITT DEFENSE ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvis Michael William | Consejero | 03/11/2010 | 25/06/2012 |
Calbacho Losada Fernando | Liquidador | 25/06/2012 | 25/06/2012 |
Calbacho Losada Fernando | Vicesecretario No Consejero | 26/12/2008 | 25/06/2012 |
Calbacho Losada Fernando | Apoderado Solidario | 26/11/2010 | 25/06/2012 |
Collado Alfred Michael | Director General | 26/12/2008 | 25/06/2012 |
Collado Alfred Michael | Apoderado Solidario | 26/11/2010 | 25/06/2012 |
Mitchison Brian | Apoderado | 03/11/2010 | 25/06/2012 |
Mitchison Brian | Consejero | 15/04/2010 | 25/06/2012 |
Peterman Ken Allen | Consejero | 26/12/2008 | 25/06/2012 |
Prater David L | Consejero Delegado | 03/11/2010 | 25/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ITT DEFENSE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 187, S 8, H M 462981, I/A 13 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 187, S 8, H M 462981, I/A 13 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 187, S 8, H M 462981, I/A 13 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 187, S 8, H M 462981, I/A 13 (25/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-132-28
Apoderado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 185, S 8, H M 462981, I/A 12 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 185, S 8, H M 462981, I/A 12 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 185, S 8, H M 462981, I/A 11 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 185, S 8, H M 462981, I/A 11 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25686 , F 184, S 8, H M 462981, I/A 10 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28